多个省区委主要负责同志职务调整
中国网 china.com.cn 时间: 2012-12-19 内容来源: 上海东方卫视
汪洋不再兼任广东省委书记、常委、委员职务
新华网北京12月18日电 日前,中共中央对广东、内蒙古、吉林、浙江、陕西等五省区主要负责人职务进行了调整。
汪洋不再兼任广东省委书记、常委、委员职务;胡春华兼任广东省委委员、常委、书记。
胡春华不再兼任内蒙古自治区党委书记、常委、委员职务;王君任内蒙古自治区党委委员、常委、书记。
王儒林任吉林省委书记。
夏宝龙任浙江省委书记。
赵正永任陕西省委书记。
中组部表示,这次调整是中央从大局出发,根据工作需要和各地领导班子建设实际,通盘考虑,反复酝酿,慎重决定的。
胡春华1963年4月出生,湖北五峰人。2001年7月后历任西藏自治区党委常委、秘书长,区党委副书记,区政府常务副主席,区党委常务副书记,2006年11月后历任共青团中央书记处第一书记,河北省委副书记、代省长、省长,内蒙古自治区党委书记、区人大常委会主任。十八届中央委员。
王君1952年3月出生,山西大同人。1999年9月后任江西省副省长,省委副书记、副省长,2006年10月后任中华全国供销合作总社党组副书记、理事会副主任,2007年7月任党组书记、理事会副主任,2008年3月任国家安全生产监督管理总局局长、党组书记,2008年9月任山西省委副书记、代省长,2009年1月任省长。是十六届中央候补委员,十七届、十八届中央委员。
王儒林1953年4月出生,河南濮阳人。1998年4月后历任吉林省委常委、延边朝鲜族自治州委书记,省委常委、政法委书记,省委常委、副省长,省委常委、长春市委书记,省委副书记,2010年1月任吉林省委副书记、省长。是十七届中央候补委员、十八届中央委员。
夏宝龙1952年12月出生,天津人。2003年11月任浙江省委副书记、政法委书记,2011年8月任代省长,2012年1月任省长。是十五届、十六届、十七届中央候补委员,十八届中央委员。
赵正永1951年3月出生,安徽马鞍山人。2001年6月起先后担任陕西省委常委、政法委书记,省委常委、副省长,省委副书记、副省长、代省长,2011年1月任省长。十八届中央委员。
责任编辑: 吴爱凤 |
相关文章
- · 高洪波辞去贵州人和主教练职务出国深造 [ 12-18]
- · 中央组织部和陕西省委主要负责同志职务调整 [ 11-20]
- · 中央政法委主要负责同志职务调整 [ 11-20]
- · 重庆罢免薄熙来全国人大代表职务 [ 10-26]
- · 王安顺任北京市代市长 郭金龙辞去市长职务 [ 07-25]